Téléchargez toute la littérature et les livres Muhammad Hussain Heikal pdf
Grand poète, écrivain et homme politique égyptien, il est né le 20 août 1888 après JC correspondant au 12 Dhu al-Hijjah 1305 AH dans le village de Kafr Ghannam dans la ville de Mansoura, gouvernorat de Dakahlia, Égypte. Il étudie le droit à la Khedivial School of Law du Caire et obtient son diplôme en 1909. Il a obtenu un doctorat en droit de l'Université de la Sorbonne en France en 1912, et à son retour en Égypte, il a travaillé comme avocat pendant 10 ans, et a également travaillé dans la presse. Il a contacté Ahmad Lutfi al-Sayyid et a été influencé par ses idées et a adhéré à ses directives, tout comme le cheikh Muhammad Abdo, Qasim Amin et d'autres. Il était membre du Comité des Trente qui a rédigé la constitution de 1923, la première constitution à être promulguée en Égypte indépendante selon la déclaration du 28 février 1922. Lorsque le Parti libéral constitutionnel a créé un hebdomadaire appelé al-Seyassah al-Swkiba, il a nommé Heikal comme rédacteur en chef en 1926. Il a été choisi comme ministre de l'Éducation dans le ministère formé par Muhammad Mahmoud en 1938 après JC, mais cela Le gouvernement a démissionné après un certain temps, mais il est revenu comme ministre de l'Éducation pour la deuxième fois en 1940 après JC au ministère de Hussein Serri. Il y est resté jusqu'en 1942 après JC, puis est revenu et a repris ce poste en 1944 après JC, et le ministère des Affaires sociales Les affaires y ont été ajoutées en 1945 après JC. Il a été choisi en 1941 après JC comme vice-président du Parti libéral constitutionnel, puis a pris la direction du parti en 1943 après JC et en est resté le chef jusqu'à l'abolition des partis après la révolution du 23 juillet 1952. Il a assumé la présidence de le Sénat en 1945 après JC et a continué à présider ce Conseil législatif jusqu'en juin 1950 après JC, lorsque le gouvernement de la délégation a publié les fameux décrets qui ont conduit à l'expulsion de Heikal et de nombreux membres de l'opposition du conseil à la suite des interrogatoires qui ont été présenté au conseil et discuté des accusations portées contre Karim Thabet, l'un des conseillers du roi Farouk. Il a également représenté l'Arabie saoudite lors de la signature de la Charte de la Ligue des États arabes en 1945. Il a également dirigé la délégation égyptienne aux Nations Unies à plusieurs reprises. Il est décédé le samedi 5 Jumada Al-Awwal 1376 AH, correspondant au 8 décembre 1956 après JC, à l'âge de 68 ans.