Grand poète, écrivain et homme politique égyptien, il est né le 20 août 1888 après JC correspondant au 12 Dhu al-Hijjah 1305 AH dans le village de Kafr Ghannam dans la ville de Mansoura, gouvernorat de Dakahlia, Égypte. Il étudie le droit à la Khedivial School of Law du Caire et obtient son diplôme en 1909. Il a obtenu un doctorat en droit de l'Université de la Sorbonne en France en 1912, et à son retour en Égypte, il a travaillé comme avocat pendant 10 ans, et a également travaillé dans la presse. Il a contacté Ahmad Lutfi al-Sayyid et a été influencé par ses idées et a adhéré à ses directives, tout comme le cheikh Muhammad Abdo, Qasim Amin et d'autres. Il était membre du Comité des Trente qui a rédigé la constitution de 1923, la première constitution à être promulguée en Égypte indépendante selon la déclaration du 28 février 1922. Lorsque le Parti libéral constitutionnel a créé un hebdomadaire appelé al-Seyassah al-Swkiba, il a nommé Heikal comme rédacteur en chef en 1926. Il a été choisi comme ministre de l'Éducation dans le ministère formé par Muhammad Mahmoud en 1938 après JC, mais cela Le gouvernement a démissionné après un certain temps, mais il est revenu comme ministre de l'Éducation pour la deuxième fois en 1940 après JC au ministère de Hussein Serri. Il y est resté jusqu'en 1942 après JC, puis est revenu et a repris ce poste en 1944 après JC, et le ministère des Affaires sociales Les affaires y ont été ajoutées en 1945 après JC. Il a été choisi en 1941 après JC comme vice-président du Parti libéral constitutionnel, puis a pris la direction du parti en 1943 après JC et en est resté le chef jusqu'à l'abolition des partis après la révolution du 23 juillet 1952. Il a assumé la présidence de le Sénat en 1945 après JC et a continué à présider ce Conseil législatif jusqu'en juin 1950 après JC, lorsque le gouvernement de la délégation a publié les fameux décrets qui ont conduit à l'expulsion de Heikal et de nombreux membres de l'opposition du conseil à la suite des interrogatoires qui ont été présenté au conseil et discuté des accusations portées contre Karim Thabet, l'un des conseillers du roi Farouk. Il a également représenté l'Arabie saoudite lors de la signature de la Charte de la Ligue des États arabes en 1945. Il a également dirigé la délégation égyptienne aux Nations Unies à plusieurs reprises. Il est décédé le samedi 5 Jumada Al-Awwal 1376 AH, correspondant au 8 décembre 1956 après JC, à l'âge de 68 ans.